Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Thomas Nielsen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sofie Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Emma Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Thomas Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jacob Thomas Nielsen | 20.03.2003 | Greve Landevej 140, 2670 Greve |
Emma Møller Nielsen | 01.01.2020 | Marthagade 2, 2100 København Ø |
Mads Thomas Møller Nielsen | 01.03.2020 | Dronning Olgas Vej 1, 2000 Frederiksberg |
Sofie Møller Nielsen | 26.06.2020 | Johnstrups Alle 3, 1923 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ATS NORDIC ApS | 31945763 | NORMAL | Engroshandel med beklædning (464210) |
BRAND EYE ApS | 28689691 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Contentlab ApS | 41083395 | NORMAL | Udgivelse af bøger (581100) |
GNFF FORSIKRINGS AGENTUR ApS | 33965109 | NORMAL | Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (662200) |
H.E.M.S. ApS | 37444685 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Inventum Holding ApS | 38553720 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
JN Ejendomsforvaltning / Vardegaard v/Jacob Thomas Nielsen | 15437847 | Aktiv | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KARLSLUNDE VVS ApS | 35643222 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
TANKOPNU.DK ApS | 34724040 | NORMAL | Anden telekommunikation (619000) |
Valeur Labs ApS | 39786958 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.10.2024 | 0,00 (km) |
H.E.M.S. ApS. |
Sidst opdateret den 12.02.2016 og angivet som gældende fra 11.12.2015 (3222 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
H.E.L.C. Erhvervsudlejning v/ H. L. Christensen | 17283707 |
H.E. LEASING ApS | 50740013 |
H.E.M. EJD. INVEST ApS | 17495984 |
H.E.M. EJENDOMSINVEST ApS | 17495984 |
H.E.M.S. ApS | 37444685 |
H.E.M.S. Schiønning A/S | 25483529 |
H.E.M Ejendomsservice | 35500634 |
H. E. MORTENSENS MURERFORRETNING | 18350971 |
H. E. Nielsen Consult | 25759842 |
H.E.R. Ejendomme 1 ApS | 39656957 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Thomas Nielsen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sofie Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Thomas Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 69 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Thomas Nielsen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 3 | 3 | 7 |
Sofie Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emma Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mads Thomas Møller Nielsen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 7 | 3 | 3 | 10 |
Pct. | 30 % | 13 % | 13 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |