Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AIRTEAM A/S. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jacob Emil Kristofer Landen (suppleant) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mats Uno Påhlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Andreas Joakim Twetman (suppleant) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Bestyrelse: Per Gösta Magnusson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-02-24 fjernes Bestyrelse: Anders Thoustrup (formand) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-23 fjernes Bestyrelse: Johan Christian Johansson Gebauer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 tilføjes Bestyrelse: Johan Christian Johansson Gebauer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-05-14 fjernes Bestyrelse: Olof Mikael Sjölund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Bestyrelse: Andreas Joakim Twetman (suppleant) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2017-06-26 fjernes Bestyrelse: Martin Olav Højbjerg Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2017-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 17, 8362 Hørning (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Lone Askjær Hass (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Olav Højbjerg Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Poul Pihlmann (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Robin Kristofer Molvin (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Airteam TopCo ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Airteam Holding ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-03-31 fjernes Legale ejere: POUL PIHLMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: AT BidCo ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 17, 8362 Hørning (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-02-11 tilføjes Direktion: Robin Kristofer Molvin (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive produktions-, handels- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-11 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Legale ejere: POUL PIHLMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-02-11 tilføjes Navne: AT BidCo ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2016-02-11 tilføjes Stiftere: POUL PIHLMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-11)