Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 8, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 8, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkehegnet 4, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Direktion: Adrian Hernandez Franco (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 fjernes Direktion: Hans Henrik Gylov (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed & anden rådgivning. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-12-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: HOLDING AF 5. JULI 2011 ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Gylov (offentliggjort 2019-12-24)
Den 2019-12-23 tilføjes Navne: Revisor Linjen ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-22 fjernes Navne: HHG capital holding ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Adrian Hernandez Franco (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Gylov (offentliggjort 2019-12-24)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-24 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-22 tilføjes Direktion: Hans Henrik Gylov (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Hans Henrik Gylov (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-12-09 tilføjes Vedtægter: 2016-12-09 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkehegnet 4, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-02-10 tilføjes Direktion: Hans Henrik Gylov (direktør) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber. samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-10 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2016-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Gylov (offentliggjort 2019-12-24)
Den 2016-02-10 tilføjes Navne: HHG capital holding ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-02-10 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Gylov (offentliggjort 2019-12-24)
Den 2016-02-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Gylov (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-02-10 tilføjes Vedtægter: 2016-02-10 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)