Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Osteopatien ApS. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nærumvænge Torv 8, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-11 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: jon.gregers@gmail.com (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Legale ejere: Jon Gregers Warzecha Christensen (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: Jon G Christensen Holding IVS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Reelle ejere: Jon Gregers Warzecha Christensen (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Stiftere: Jon Gregers Warzecha Christensen (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-11-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-26 fjernes Direktion: Jon Gregers Warzecha Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nærumvænge Torv 8, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jon.gregers@gmail.com (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-08-20 tilføjes Navne: Jon G Christensen Holding IVS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-08-19 fjernes Navne: OsteoCare JC Holding IVS (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-20 tilføjes Vedtægter: 2017-08-20 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2016-02-11 tilføjes Direktion: Jon Gregers Warzecha Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2016-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt yde aktiviteter og rådgivning i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-11 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Legale ejere: Jon Gregers Warzecha Christensen (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Navne: OsteoCare JC Holding IVS (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2016-02-11 tilføjes Reelle ejere: Jon Gregers Warzecha Christensen (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Stiftere: Jon Gregers Warzecha Christensen (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)