Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 21, 3., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2020-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: December 20 ApS. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-22 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 21, 3., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 22, 2. 3., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: christian_andersen@mail.com (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 22, 2. 3., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-02-11 tilføjes Direktion: Christian Shin Høegh Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at direkte eller indirekte at besidde ejerandele, drive investeringsvirksomhed samt anden virk-somhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-11 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Legale ejere: Christian Shin Høegh Andersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-02-11 tilføjes Navne: CSHA Holding ApS (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Shin Høegh Andersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2016-02-11 tilføjes Stiftere: Christian Shin Høegh Andersen (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-11)