Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Navne: TSand ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-10 fjernes Navne: TSand IVS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Vedtægter: 2021-08-11 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ARCTICK APS. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ARCTICK APS. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JM BJARRUM HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: C V E Knuths Vej 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 5, 3. 3-2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 5, 3. 3-2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2016-02-11 tilføjes Direktion: Thue Sand (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er konsulent ydelser (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-11 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: thuesand@gmail.com (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Legale ejere: Thue Sand (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-02-11 tilføjes Navne: TSand IVS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Reelle ejere: Thue Sand (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Stiftere: Thue Sand (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-10)