Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Katrine Martinussen | 22.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stephan Martinussen | 30.06.2020 | 22.04.2024 | adm. dir |
Dominik Stupak | 25.06.2020 | 30.06.2020 | direktør |
Stephan Martinussen | 24.06.2020 | 25.06.2020 | direktør |
Dominik Stupak | 01.04.2019 | 24.06.2020 | direktør |
Damiàn Neupauer | 11.05.2017 | 01.04.2019 | direktør |
Denisa Stupak | 10.02.2016 | 11.05.2017 | direktør |