Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadion Alle 21, 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadion Alle 21, 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 fjernes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadion Alle 21, 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-02-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2016-02-02 tilføjes Direktion: Pernille Sofie von Buchwald (direktør) (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Legale ejere: Tandlæge Pernille Buchwald Holding Aps, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godt Smil Viborg ApS (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Reelle ejere: Pernille Sofie von Buchwald (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2016-02-02 tilføjes Stiftere: Tandlæge Pernille Buchwald Holding Aps, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Vedtægter: 2016-02-02 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-10)