Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hyldgaard Petersen | 15.08.2017 | 03.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jon Steffensen | 15.08.2017 | 03.01.2023 | formand |
Johnnie Bruus Rasmussen | 29.01.2016 | 03.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Buur | 29.01.2016 | 15.08.2017 | formand |
Jon Steffensen | 29.01.2016 | 14.08.2017 | bestyrelsesmedlem |