Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Chr Høyrups Vej 28, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Claus Dam Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg, samt renovering af ejendomme og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Legale ejere: Claus Dam Christensen, Martin Christian Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-01-29 tilføjes Navne: COM Invest ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Dam Christensen, Martin Christian Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Stiftere: Martin Christian Larsen, Claus Dam Christensen (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-09)