Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: ØT HOLDING APS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Holch Holding Horsens ApS, Torntoft Holding ApS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Simon Holch Kristensen (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Binavne: Østjysk Tømrer & Freelance ApS, Østjysk Tømrer & Entreprise ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Svend Skjerning Torntoft (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Simon Holch Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Holch Holding Horsens ApS, Torntoft Holding ApS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Østjysk Tømrer ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Svend Skjerning Torntoft, Simon Holch Kristensen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Holch Holding Horsens ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: Østjysk Tømrer & Freelance ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Simon Holch Kristensen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vågøvej 20, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Simon@ojtf.dk (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørvej 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-17 tilføjes Legale ejere: Holch Holding Horsens ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-16 fjernes Legale ejere: Simon Holch Kristensen (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: Simon Holch Kristensen (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-17 tilføjes Reelle ejere: Simon Holch Kristensen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Direktion: Simon Holch Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og bygningsvirksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Navne: Østjysk Tømrer & Freelance ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-03 tilføjes Stiftere: Simon Holch Kristensen (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-09)