Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Binavne | ||||
Hjemmeside | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldermandsvej 45, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Direktion: Sebastian Oscar Rogaczewski (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-06 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: sebber.oscar@gmail.com (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Legale ejere: Sebastian Oscar Rogaczewski (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Navne: Sebastian Oscar Rogaczewski Holding IVS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Reelle ejere: Sebastian Oscar Rogaczewski (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Stiftere: Sebastian Oscar Rogaczewski (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Oscar Rogaczewski (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldermandsvej 45, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 24, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-10-30 fjernes Binavne: PROAM Holding IVS, PROAM APP Holding IVS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-30 fjernes Hjemmeside: www.proamapp.com (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Sebastian Oscar Rogaczewski (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-15 tilføjes Navne: Sebastian Oscar Rogaczewski Holding IVS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-14 fjernes Navne: Sebastian Oscar Roagczewski Holding IVS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-06 tilføjes Navne: Sebastian Oscar Roagczewski Holding IVS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskedamsgade 24, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-02-06 tilføjes Binavne: PROAM Holding IVS, PROAM APP Holding IVS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-02-06 tilføjes Direktion: Sebastian Oscar Rogaczewski (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-06 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Hjemmeside: www.proamapp.com (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-02-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sebber.oscar@gmail.com (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Stiftere: Sebastian Oscar Rogaczewski (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Vedtægter: 2016-02-06 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-26)