Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Revisor | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Tobias Stabrand Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Legale ejere: Tobias Stabrand Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-01-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen, Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen, Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-01-31 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Stabrand (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-01-30 fjernes Reelle ejere: Ulrik Stabrand (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2017-11-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen, Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-05-05 tilføjes Legale ejere: R.N.D. HOLDING ApS, Tobias Stabrand Holding ApS, STABRAND HOLDING ApS, TMSC Holding ApS, AMEC HOLDING ApS, MHJC HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2017-05-05 fjernes Legale ejere: R.N.D. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2017-05-04 fjernes Legale ejere: STABRAND HOLDING ApS, AMEC HOLDING ApS, R.N.D. HOLDING ApS, MHJC HOLDING ApS, Tobias Stabrand Holding ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: Tobias Stabrand Holding ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-24 fjernes Legale ejere: Tobias Stabrand Holding ApS, MNSC HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-02-26 tilføjes Legale ejere: Tobias Stabrand Holding ApS, MNSC HOLDING ApS, STABRAND HOLDING ApS, AMEC HOLDING ApS, R.N.D. HOLDING ApS, MHJC HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-02-25 fjernes Legale ejere: STABRAND HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-05 tilføjes Legale ejere: STABRAND HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-15 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Stabrand (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2016-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydskrænten 10, 2840 Holte (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Direktion: Ulrik Stabrand (direktør) (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at eje fast ejendom og anden kapitalanbringelse, samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-05 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ulrik@stabrand.dk (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Navne: Stabrand Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-02-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen, Revisionsfirmaet Lars Jeppesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-02-05 tilføjes Stiftere: Ulrik Stabrand (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør. (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Vedtægter: 2016-02-05 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-05)