Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 146, st. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-04 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Legale ejere: Mehmet Kekec (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Navne: Just Drive ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Reelle ejere: Mehmet Kekec (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Stiftere: Ismet Kekec (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2023-07-11 fjernes Direktion: Mehmet Kekec (direktør) (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2023-07-14 Statstidende Dekret
Den 2023-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 146, st. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 146, st. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 146, st. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 146, st. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Navne: Just Drive ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-03-15 fjernes Navne: Just Drive IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-16 tilføjes Vedtægter: 2020-03-16 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 146, st. th., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2017-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er tansportvirksomhed (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Just Drive IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: Just Fly Rejser IVS (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2016-02-05 tilføjes Direktion: Mehmet Kekec (direktør) (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2016-02-05 fjernes Direktion: Ismet Kekec (direktør) (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-04 tilføjes Direktion: Ismet Kekec (direktør) (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-05 tilføjes Legale ejere: Mehmet Kekec (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 fjernes Legale ejere: Mehmet Kekec (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Mehmet Kekec (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-02-05 tilføjes Reelle ejere: Mehmet Kekec (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-02-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udbud af rejser (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2016-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-04 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Navne: Just Fly Rejser IVS (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2016-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Stiftere: Ismet Kekec (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2016-02-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-07-15)
Den 2016-02-04 tilføjes Vedtægter: 2016-02-04 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2016-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-15)