Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parcelvej 51, 2840 Holte (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvej 23, 2830 Virum (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2016-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIRAZ ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Legale ejere: Benita Zerlang, Jesper Zerlang (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-21 fjernes Legale ejere: Jesper Zerlang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-22 tilføjes Navne: JBZ Holding ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 fjernes Navne: JBZ Holding IVS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Reelle ejere: Benita Zerlang, Jesper Zerlang (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-21 fjernes Reelle ejere: Jesper Zerlang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Jesper.Zerlang@gmail.com (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: Jesper.Zerlang@logpoint.com (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvej 23, 2830 Virum (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2017-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Jesper.Zerlang@logpoint.com (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Jesper Zerlang (direktør) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Jesper Zerlang (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-02-04 tilføjes Direktion: Jesper Zerlang (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, investering og øvrig dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-04 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 23.333,33 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Legale ejere: Jesper Zerlang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2016-02-04 tilføjes Navne: JBZ Holding IVS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-02-04 tilføjes Reelle ejere: Jesper Zerlang (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2016-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Stiftere: Jesper Zerlang (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-02-04 tilføjes Vedtægter: 2016-02-04 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)