Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Hovedbranche |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergparken 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2015-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: VASE & NORUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Jesper Norup Holding II ApS. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Vase, Norup & Grünberger A/S. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JKN Holding, Vejle ApS. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selmer Gruppen A/S. (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergparken 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 17, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 17, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 19, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 19, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2015-11-09 tilføjes Direktion: Jesper Norup (direktør) (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og kapitalanlæg samt dermed beslægtet virksomhed, både direkte og gennem andre selskaber (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: Jesper Norup (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-11-09 tilføjes Navne: Jesper Norup Holding ApS (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Reelle ejere: Jesper Norup (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-25)