Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 4, 7600 Struer (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2024-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 65, 7600 Struer (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2024-03-17 tilføjes Hjemmeside: www.dayworker.dk (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2023-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 65, 7600 Struer (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2023-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornskadevej 25, 7600 Struer (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2023-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jette@dayworker.dk (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2023-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: mj@euroway.dk (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: DØ MED HJERTET HOLDING ApS, Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: DØ MED HJERTET HOLDING ApS, Nordica Private Equity ApS (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 53.333,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: DØ MED HJERTET HOLDING ApS, Nordica Private Equity ApS, X-disruption IVS (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2019-10-09 fjernes Legale ejere: DØ MED HJERTET HOLDING ApS, X-disruption IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-10 tilføjes Reelle ejere: Mogens Ullerup Kjær, Jette Lund Jensen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 fjernes Reelle ejere: Mogens Ullerup Kjær (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Reelle ejere: Jette Lund Jensen (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-18 tilføjes Navne: Day Worker ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-17 fjernes Navne: Day worker IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 tilføjes Vedtægter: 2019-09-18 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: BAARSØE HOLDING ApS, DØ MED HJERTET HOLDING ApS, X-disruption IVS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: BAARSØE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jette Lund Jensen (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: DØ MED HJERTET HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Jette Lund Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 tilføjes Direktion: Jette Lund Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Direktion: Mikael Lund Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: Jette Lund Jensen, DØ MED HJERTET HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Mikael Lund Jensen, Jette Lund Jensen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Jette Lund Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-09-24 fjernes Reelle ejere: Mikael Lund Jensen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Bestyrelse: Mikael Lund Jensen (formand) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornskadevej 25, 7600 Struer (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2018-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hennekesdamvej 12, 6630 Rødding (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@euroway.dk (offentliggjort 2023-11-19)
Den 2018-06-10 fjernes Kontaktoplysninger: info@medidental.dk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 tilføjes Direktion: Mikael Lund Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-05-23 fjernes Direktion: Kresten Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-23 tilføjes Legale ejere: Mikael Lund Jensen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-05-23 fjernes Legale ejere: Medileje ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-22 fjernes Legale ejere: Mikael Lund Jensen (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-23 fjernes Reelle ejere: Sabine Bilet Mikkelsen (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hennekesdamvej 12, 6630 Rødding (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brotorvet 1, 2. th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@medidental.dk (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: mj@euroway.dk (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brotorvet 1, 2. th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Den Røde Plads 29, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Den Røde Plads 29, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-02-02 tilføjes Bestyrelse: Mikael Lund Jensen (formand) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2016-02-02 tilføjes Direktion: Kresten Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-02-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at facilitere udbuddet af arbejdskraft via en APP og et medie, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager kan kontakte hinanden og bekræfte løsning af kortvarige arbejdsopgaver. (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@euroway.dk (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-02-02 tilføjes Legale ejere: Mikael Lund Jensen, Medileje ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-02-02 tilføjes Navne: Day worker IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Reelle ejere: Sabine Bilet Mikkelsen, Mikael Lund Jensen (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Stiftere: Mikael Lund Jensen, Kresten Mikkelsen (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-02 tilføjes Vedtægter: 2016-02-02 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-04)