Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: EM-sys IVS. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsbrovej 23, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-12 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Legale ejere: Louise Flintegaard Ehlert (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Navne: Flintegaard-Hansen Holding IVS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Reelle ejere: Louise Flintegaard Ehlert (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Stiftere: Louise Flintegaard Ehlert (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-03-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-02-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-24 Statstidende Dekret
Den 2020-03-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Louise Flintegaard Ehlert (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-12 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-12 tilføjes Direktion: Louise Flintegaard Ehlert (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-12 tilføjes Legale ejere: Louise Flintegaard Ehlert (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-03-12 tilføjes Reelle ejere: Louise Flintegaard Ehlert (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2017-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2017-12-10 fjernes Direktion: Louise Flintegaard Ehlert (direktør) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsbrovej 23, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Direktion: Louise Flintegaard Ehlert (direktør) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Navne: Flintegaard-Hansen Holding IVS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Stiftere: Louise Flintegaard Ehlert (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-02-02 tilføjes Vedtægter: 2016-02-02 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-10)