Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LITO TRYK ApS. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALPE Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AR Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 154, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Direktion: Allan Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: ALPE Holding ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Navne: Lito Tryk Holding ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Allan Pedersen (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Stiftere: Vicki Smed Jensen, Allan Pedersen (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 fjernes Direktion: Vicki Smed Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: ALPE Holding ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: VSJ Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Vicki Smed Jensen (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 fjernes Legale ejere: ALPE Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-10 tilføjes Legale ejere: ALPE Holding ApS, VSJ Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-02-09 fjernes Legale ejere: Allan Pedersen, Vicki Smed Jensen (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: Allan Pedersen, Vicki Smed Jensen (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Reelle ejere: Vicki Smed Jensen, Allan Pedersen (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 154, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Direktion: Vicki Smed Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Navne: Lito Tryk Holding ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Stiftere: Vicki Smed Jensen, Allan Pedersen (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-18)