Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-02-13 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-13 tilføjes Direktion: Mads Taudal Porsmose Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Mads Taudal Porsmose Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-13 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-07 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Vedtægter: 2023-02-13 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2016-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Syd Tømrerne ApS. (offentliggjort 2016-02-07)
Den 2020-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: TauBo Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MS Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-12-04 tilføjes Navne: Porsmose Holding ApS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 fjernes Navne: Porsmose Holding IVS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vaskilde 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vaskilde 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vaskilde 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-02-02 tilføjes Direktion: Mads Taudal Porsmose Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber. (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Legale ejere: Mads Taudal Porsmose Andersen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-02-02 tilføjes Navne: Porsmose Holding IVS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-02 tilføjes Reelle ejere: Mads Taudal Porsmose Andersen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-02-02 tilføjes Stiftere: Mads Taudal Porsmose Andersen (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-02-02 tilføjes Vedtægter: 2016-02-02 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)