Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbovej 22, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Direktion: Erik Eybye Rattenborg (direktør) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-03 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: piljulie@hotmail.com (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: Erik Eybye Rattenborg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Navne: Røkkendalsgård Holding IVS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Reelle ejere: Erik Eybye Rattenborg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Stiftere: Erik Eybye Rattenborg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: dac IT ApS. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovej 22, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Direktion: Erik Eybye Rattenborg (direktør) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab for iværksætterselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-03 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: piljulie@hotmail.com (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: Erik Eybye Rattenborg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Navne: Røkkendalsgård Holding IVS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Reelle ejere: Erik Eybye Rattenborg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Stiftere: Erik Eybye Rattenborg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)