Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerager 17, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Direktion: Pär Magnus Holman (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@sapos.se (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Legale ejere: Sapos Holding AB (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Navne: Sapos IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Reelle ejere: Pär Magnus Holman, Karin Elisabet Vretman Holman (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Stiftere: Sapos Holding AB (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerager 17, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 20, 3520 Farum (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sapos.se (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 20, 3520 Farum (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 20, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-18 tilføjes Reelle ejere: Pär Magnus Holman, Karin Elisabet Vretman Holman (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-02-04 tilføjes Legale ejere: Sapos Holding AB (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 20, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Pär Magnus Holman (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service af kontrol og måleinstrumenter til industri og medicinsk-teknisk udstyr, eje og administrere fast ejendom og løsøre samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: Sapos IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Stiftere: Sapos Holding AB (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-19)