Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Red Raccoon IVS. (offentliggjort 2019-10-12)
Den 2019-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåkærvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Direktion: Casper Bech Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Legale ejere: Casper Bech Kjeldsen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Navne: Casper Kjeldsen Holding IVS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes ObligatoriskEmail: d0ntheone92@gmail.com (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Reelle ejere: Casper Bech Kjeldsen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Stiftere: Casper Bech Kjeldsen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåkærvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 681, 11. 3., 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2016-02-02 tilføjes Direktion: Casper Bech Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-02 tilføjes Legale ejere: Casper Bech Kjeldsen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-02 tilføjes Reelle ejere: Casper Bech Kjeldsen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 681, 11. 3., 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2016-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holding relateret virksomhed. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-02 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: Casper Kjeldsen Holding IVS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes ObligatoriskEmail: d0ntheone92@gmail.com (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Stiftere: Casper Bech Kjeldsen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-11)