Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Sonny Brian Østergaard (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Bestyrelse: Rene Sunne Milter (formand) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 tilføjes Direktion: Rene Sunne Milter (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Mikael Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 tilføjes Bestyrelse: Lise Sunne Milter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Søren Rahbek Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-03-25 tilføjes Navne: Own It DK P/S (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Navne: No Mans Label EU P/S (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Vedtægter: 2022-03-25 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: MILTEX ACCESSORIES NEW ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: No Mans Label Ltd. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-29 fjernes Legale ejere: MILTEX ACCESSORIES NEW ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Rene Sunne Milter (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Søren Rahbek Hansen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torneåvej 14, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 13, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-11-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bo Blæsbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2020-11-20 fjernes Bestyrelse: Søren Radoor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-06-19 tilføjes Direktion: Mikael Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-06-19 fjernes Direktion: Søren Rahbek Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Sonny Brian Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 13, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Radoor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Søren Rahbek Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2016-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af tekstilprodukter og dermed tilknyttede aktiviteter. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: MILTEX ACCESSORIES NEW ApS, No Mans Label Ltd. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: No Mans Label EU P/S (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Rahbek Hansen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Stiftere: MILTEX ACCESSORIES NEW ApS, FABRICS REPUBLIC ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening, eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-02)