Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Lind Pedersen | 21.01.2022 | adm. dir |
Jane Lind Sam | 04.01.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Holst Lauridsen | 21.01.2022 | 19.04.2024 | direktør |
Lasse Kirketerp Hinrichsen | 28.01.2016 | 16.06.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bernhard Johannes Meerpohl | 13.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Hage | 13.09.2024 | formand |
Jens Havskov Thorsen | 21.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hjort Winther | 21.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Troels Møller Olesen | 21.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lind Pedersen | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Jean Nicolas Didier lousberg | 01.11.2022 | 13.09.2024 | formand |
Christoffer Hage | 21.01.2022 | 12.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Robert Jean Nicolas Didier lousberg | 21.01.2022 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Agentoft Nielsen | 28.09.2018 | 01.11.2022 | formand |
Peter Agentoft Nielsen | 16.08.2017 | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jane Lind Sam | 21.12.2016 | 21.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Kirketerp Hinrichsen | 21.12.2016 | 16.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Olsen | 21.12.2016 | 28.09.2018 | formand |