Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2016-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Admiralgade 26 Stuen ApS. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-07-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Admiralgade 26 Stuen ApS. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-04 tilføjes Legale ejere: SMIDT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: TOMAS JANDORF ApS, HEGNSHOLT INVEST ApS, RASMUS FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-02-04 tilføjes Reelle ejere: Tomas Jandorf, Martin Smidt Kristensen, Michael Håber Borchers (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-02-04 tilføjes Vedtægter: 2016-02-04 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Michael Håber Borchers (direktør) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som holdingselskab eller dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Navne: Boldhus ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Stiftere: HEGNSHOLT INVEST ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-01)