Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 9, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: ullerslevpub@gmail.com (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Legale ejere: Kurt Schmidt Larsen, Connie Krüger-Pedersen Reuner (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Navne: Ullerslev Pub IVS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Reelle ejere: Kurt Schmidt Larsen, Connie Krüger-Pedersen Reuner (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Stiftere: Kurt Schmidt Larsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-07 Statstidende Dekret
Den 2020-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2019-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Kurt Schmidt Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 9, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsager 8, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsager 8, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Kurt Schmidt Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2016-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ullerslevpub@gmail.com (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Kurt Schmidt Larsen, Connie Krüger-Pedersen Reuner (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: Ullerslev Pub IVS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kurt Schmidt Larsen, Connie Krüger-Pedersen Reuner (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Stiftere: Kurt Schmidt Larsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-09)