Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørndrupvej 60, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2016-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Naturkompost ApS. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørndrupvej 60, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørndrupvej 60, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Jens Mikael Kortbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og handle med værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hermed. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jm@kortbaek.net (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Jens Mikael Kortbæk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: Kortbæk Holding ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Mikael Kortbæk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Stiftere: Jens Mikael Kortbæk (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-01)