Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-03-31 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-01-18 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-01-18 fjernes Revisor: GoAudit Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-18 tilføjes Legale ejere: Florian Manfred Fuchs (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Reelle ejere: Florian Manfred Fuchs (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Reelle ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: GoAudit Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 93, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 93, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 tilføjes Binavne: Event Nation Denmark ApS (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-01-07 fjernes Legale ejere: FUCHS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-06 fjernes Legale ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-07 tilføjes Reelle ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-01-06 fjernes Reelle ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 93, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 93, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 93, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 42, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Søren Lykke Brichmann (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-01-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho, FUCHS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Søren Lykke Brichmann (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: FUCHS HOLDING ApS, Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2017-11-28 tilføjes Navne: FocosoAV ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-27 fjernes Navne: AvenueAV ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 tilføjes Vedtægter: 2017-11-28 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 tilføjes Direktion: Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (direktør) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-14 fjernes Direktion: Florian Manfred Fuchs (direktør) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-14 tilføjes Legale ejere: FUCHS HOLDING ApS, Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho, Søren Lykke Brichmann (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2016-03-13 fjernes Legale ejere: FCS Event ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Lykke Brichmann, Bruno Joao Lopes de Almeida Pereira Carvalho (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2016-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 42, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af audio- og video udstyr samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Direktion: Florian Manfred Fuchs (direktør) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: FCS Event ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-03 tilføjes Navne: AvenueAV ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-02-02 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 5292 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 5292 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2016-02-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-01)