Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvejen 19, 9510 Arden (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Legale ejere: Michael Drejer, Stig Rytter Andersen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: Komplementarselskabet DanSupply IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Reelle ejere: Michael Drejer, Stig Rytter Andersen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Stiftere: Stig Rytter Andersen, Michael Drejer, Kristian Sørensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-13 fjernes Direktion: Stig Rytter Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-03 tilføjes Direktion: Michael Drejer (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Stig Rytter Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2016-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2016-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvejen 19, 9510 Arden (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for DanSupply P/S (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 99,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Michael Drejer, Stig Rytter Andersen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: Komplementarselskabet DanSupply IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Drejer, Stig Rytter Andersen, Kristian Sørensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Stiftere: Stig Rytter Andersen, Michael Drejer, Kristian Sørensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)