Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 5, 1., 6270 Tønder (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 26, 6270 Tønder (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Adil Atiser (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-01 fjernes Legale ejere: Emre Erdem (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Adil Atiser (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: Adil Atiser (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-29 fjernes Reelle ejere: Adil Atiser (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 26, 6270 Tønder (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Popsensgade 6, 1., 6270 Tønder (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: adil@atiser.eu (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Popsensgade 6, 1., 6270 Tønder (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Alexandrinevej 13, 6270 Tønder (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Adil Atiser (direktør) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexandrinevej 13, 6270 Tønder (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulent- og ingeniørvirksomhed samt bistand med forretningsudvikling (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Legale ejere: Adil Atiser, Emre Erdem (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2016-01-20 tilføjes Navne: Atiser ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Reelle ejere: Adil Atiser (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2016-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Stiftere: Adil Atiser (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-01)