Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 26, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Hjemmeside: www.ynde.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: Camilla@ynde.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Legale ejere: Camilla Huge-Lind (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Navne: Huge-Lind Holding IVS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes ObligatoriskEmail: camilla@ynde.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Stiftere: Camilla Huge-Lind (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Camilla Huge-Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 26, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Camilla Huge-Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Hjemmeside: www.ynde.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Camilla@ynde.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Legale ejere: Camilla Huge-Lind (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Navne: Huge-Lind Holding IVS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes ObligatoriskEmail: camilla@ynde.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Stiftere: Camilla Huge-Lind (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Ynde IVS. (offentliggjort 2017-01-05)