Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRIMSTRUP MASKINER APS. (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Ulvemosevej ApS. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2023-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRIMSTRUP MASKINER APS. (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2020-09-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anhøj 63, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Direktion: Niels Kaastrup Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-24 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: nkvestergaard@gmail.com (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Legale ejere: Niels Kaastrup Vestergaard (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-01-24 tilføjes Navne: NKVestergaard Holding ApS (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Reelle ejere: Niels Kaastrup Vestergaard (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2016-01-24 tilføjes Stiftere: Niels Kaastrup Vestergaard (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Vedtægter: 2016-01-24 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-29)