Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Actona Group A/S. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Bestyrelse: Jacob Brunsborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Carsten Greve Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Legale ejere: Kapital JH ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: A.C. Holding A/S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: J.S. REKLAME. ÅRHUS ApS, AC INVEST ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Kapital JH ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: Torben Villadsen Invest ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Kapital JH ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Torben Villadsen Invest ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-23 fjernes Legale ejere: AC INVEST ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Bestyrelse: Carsten Greve Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-22 fjernes Bestyrelse: Torben Skov Villadsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-22 tilføjes Vedtægter: 2020-10-22 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lund (formand) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-02-01 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Kjølby (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Carsten Greve Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-02-01 fjernes Direktion: Torben Skov Villadsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-01 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-14 tilføjes Legale ejere: Kapital JH ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2019-12-14 fjernes Legale ejere: J.S. REKLAME. ÅRHUS ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-03 tilføjes Bestyrelse: Jacob Brunsborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Lars Kristinus Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristinus Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Torben Skov Villadsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Legale ejere: J.S. REKLAME. ÅRHUS ApS, AC INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2016-01-29 tilføjes Navne: A.C. Holding A/S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Stiftere: J.S. REKLAME. ÅRHUS ApS, AC INVEST ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-17)