Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-04 tilføjes Binavne: Profidesign.dk ApS, Profi Design ApS, Prof Design ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-03 fjernes Binavne: Profidesign.dk IVS, Profi Design IVS, Prof Design IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Daniel Engel Holding ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Profidesign ApS. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Daniel Engel Holding IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-10 tilføjes Vedtægter: 2017-02-10 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkhøjvej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Binavne: Profidesign.dk IVS, Profi Design IVS, Prof Design IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Daniel Kaalund Engel (direktør) (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Legale ejere: Daniel Kaalund Engel (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-01-29 tilføjes Navne: Daniel Engel Holding IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-01-29 tilføjes Reelle ejere: Daniel Kaalund Engel (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Stiftere: Daniel Kaalund Engel (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-29)