Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stakhaven 8, 2500 Valby (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Binavne: Foderbanditten ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Direktion: Jens Kristian Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-28 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-11-11 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: Christian Goosmann, DEGA NETWORKS ApS, Per Esben Christian Fischer (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: Game Feed ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Reelle ejere: Christian Goosmann, Jens Kristian Nørgaard, Per Esben Christian Fischer (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Stiftere: Jacob Borup Turman (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-11-11 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-31 tilføjes Direktion: Jens Kristian Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Bestyrelse: Christian Goosmann (formand) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Per Esben Christian Fischer (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stakhaven 8, 2500 Valby (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Krystalgade 12, 3700 Rønne (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-06 tilføjes Direktion: Per Esben Christian Fischer (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Jacob Borup Turman (direktør) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-06 fjernes Bestyrelse: Jacob Borup Turman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-06 fjernes Legale ejere: JBT ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-06 fjernes Reelle ejere: Jacob Borup Turman (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-10 tilføjes Binavne: Foderbanditten ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-02-09 tilføjes Vedtægter: 2016-02-09 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krystalgade 12, 3700 Rønne (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jacob Borup Turman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Direktion: Jacob Borup Turman (direktør) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være leverandør af foderstoffer til vildt, samt salg af andet jagtrelateret udstyr. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-28 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: JBT ApS, Christian Goosmann, DEGA NETWORKS ApS, Per Esben Christian Fischer (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2016-01-28 tilføjes Navne: Game Feed ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Reelle ejere: Jacob Borup Turman, Christian Goosmann, Jens Kristian Nørgaard, Per Esben Christian Fischer (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Stiftere: Jacob Borup Turman (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, eller af direktøren og bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)