Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gitta Helena Greve(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Ingemann Blücher(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Vesterkær(virk.: 4) Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Annemette Buch Blücher(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Camilla Sørensen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charlotte Christensen-Degn(virk.: 5) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Boe Holm-Møller(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Charlotte Christensen-Degn | 08.09.2008 | Højlandsvangen 1, 2700 Brønshøj |
Søren Boe Holm-Møller | 13.04.2011 | Højlandsvangen 12, 2700 Brønshøj |
Annemette Buch Blücher | 01.12.2014 | Ellegårdsvej 10, 2820 Gentofte |
Mads Ingemann Blücher | 01.12.2014 | Ellegårdsvej 10, 2820 Gentofte |
Gitta Helena Greve | 01.10.2019 | Højlandsvangen 3, 2700 Brønshøj |
Camilla Sørensen | 18.08.2020 | Pile Alle 31, 2000 Frederiksberg |
Jacob Vesterkær |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Translated By Us ApS | 37407887 | NORMAL | Oversættelse og tolkning (743000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.02.2016 | 0,00 (km) | Ellegårdsvej 10, 2820 Gentofte | Ellegårdsvej 10, 2820 Gentofte |
09.05.2018 | 4,32 (km) | Ellegårdsvej 10, 2820 Gentofte | Esromgade 15, 2200 København N |
Translated By Us ApS. |
Sidst opdateret den 29.01.2016 og angivet som gældende fra 25.01.2016 (3178 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Translate.gl | 40472746 |
Translateable | 42167215 |
Translated by Anne-Lie Jensen | 36872144 |
TRANSLATED by me | 38201530 |
Translated By Us ApS | 37407887 |
Translated v/Karen Fleming | 42572764 |
TRANSLATEIT ApS | 31613493 |
TranslateRO | 40812741 |
Translation2Go ApS | 41856165 |
Translation AF | 42705527 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitta Helena Greve(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mads Ingemann Blücher(virk.: 4) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Vesterkær(virk.: 4) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Annemette Buch Blücher(virk.: 4) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camilla Sørensen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Charlotte Christensen-Degn(virk.: 5) Formand | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Søren Boe Holm-Møller(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 4 % | 15 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gitta Helena Greve(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 3 |
Mads Ingemann Blücher(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 4 |
Jacob Vesterkær(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Annemette Buch Blücher(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Camilla Sørensen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 3 | 3 | 2 | 5 |
Charlotte Christensen-Degn(virk.: 5) Formand | 4 | 0 | 1 | 0 |
Søren Boe Holm-Møller(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 9 | 12 | 5 | 18 |
Pct. | 20 % | 27 % | 11 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |