Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Thorsen(virk.: 17) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 23,53 % | 29,41 % | 35,29 % | 35,29 % |
Pct. | 23,53 % | 29,41 % | 35,29 % | 35,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Thorsen | 15.09.2018 | Holkavej 20, 3760 Gudhjem |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ANVI Holding ApS | 42530581 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CT Holding 2015 ApS | 37407453 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.12.2023 | 275,02 (km) | Kochsvej 13, 1812 Frederiksberg C | Holkavej 20, 3760 Gudhjem |
CT Holding 2015 ApS. |
Sidst opdateret den 29.01.2016 og angivet som gældende fra 09.11.2015 (3252 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CTH INVEST ApS | 30806700 |
CTHL Sport & Adventure | 42468711 |
CT HOLBÆK HOLDING ApS | 36441992 |
CT HOLDING 2008 ApS | 31852897 |
CT Holding 2015 ApS | 37407453 |
CT Holding 2019 ApS | 40364242 |
CT Holding 2020 ApS | 41264780 |
CT Holding ApS | 39250926 |
CT HOLDING HARRIDSLEV ApS | 31494281 |
CT Holding Jernvedlund ApS | 42296996 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Thorsen(virk.: 17) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 35 % | 6 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Thorsen(virk.: 17) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 19 | 9 | 0 | 17 |
Pct. | 42 % | 20 % | 0 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |