Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 337, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Direktion: Peter Fønslev-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-28 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Hjemmeside: www.sharebii.com (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: pfa@privatfinans.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Navne: Holte2018 - 2 IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes ObligatoriskEmail: pfa@privatfinans.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Stiftere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-01-18 tilføjes Navne: Holte2018 - 2 IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-01-17 fjernes Navne: Sharebii.com IVS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 337, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 34, 2840 Holte (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Hjemmeside: www.sharebii.com (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: pfa@privatfinans.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: jbj@consult.dk (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 34, 2840 Holte (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 337, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jbj@consult.dk (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-11-15 fjernes Legale ejere: CORPORATE CAPITAL ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Johnnie Helge Bloch Jensen, FØNSLEV HOLDING IVS, Peter Fønslev-Andersen, CORPORATE CAPITAL ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-14 fjernes Legale ejere: Johnnie Helge Bloch Jensen, FØNSLEV HOLDING IVS, Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-13 fjernes Legale ejere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-11-15 fjernes Reelle ejere: Johnnie Helge Bloch Jensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen, Johnnie Helge Bloch Jensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-13 fjernes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Fønslev-Andersen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-14 fjernes Legale ejere: CORPORATE CAPITAL ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 fjernes Legale ejere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-09 tilføjes Legale ejere: CORPORATE CAPITAL ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-01-29 tilføjes ObligatoriskEmail: pfa@privatfinans.dk (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 337, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-28 tilføjes Direktion: Peter Fønslev-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er IT udvikling / salg og konsulentopgaver i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-28 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-01-28 tilføjes Navne: Sharebii.com IVS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Stiftere: FØNSLEV HOLDING IVS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-12)