Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Roersvej 15, 2. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-28 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Legale ejere: MAK PARTNERS HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Navne: MAK PARTNERS IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Reelle ejere: Mads Wedderkopp, Andreas Christian Aagaard Thomsen, Kasper Christian Aagaard Thomsen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Stiftere: MAK PARTNERS HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-08 fjernes Direktion: Mads Wedderkopp (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roersvej 15, 2. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Direktion: Mads Wedderkopp (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring og reklame, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-28 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: MAK PARTNERS HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Navne: MAK PARTNERS IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Reelle ejere: Mads Wedderkopp, Andreas Christian Aagaard Thomsen, Kasper Christian Aagaard Thomsen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Stiftere: MAK PARTNERS HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)