Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Direktion: Brian Vejltoft Bernholm (direktør) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-27 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Legale ejere: Brian Bernholm Holding ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Navne: Contrato ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Reelle ejere: Brian Vejltoft Bernholm (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Stiftere: Brian Bernholm Holding ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 23, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 95, 8320 Mårslet (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 95, 8320 Mårslet (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2016-01-27 tilføjes Direktion: Brian Vejltoft Bernholm (direktør) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgs-, service- og konsulentvirksomhed indenfor IT-branchen og dermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-27 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Legale ejere: Brian Vejltoft Bernholm, Brian Bernholm Holding ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-01-27 fjernes Legale ejere: Brian Vejltoft Bernholm (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-01-27 tilføjes Navne: Contrato ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Reelle ejere: Brian Vejltoft Bernholm (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Stiftere: Brian Bernholm Holding ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Vedtægter: 2016-01-27 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-06)