Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DAF Holding I ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ramagundam Komplementar ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ramagundam P/S. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-04-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-08 tilføjes Legale ejere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2016-09-08 tilføjes Vedtægter: 2016-09-08 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 27, 1310 København K (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Binavne: Landbrugsinvesteringsfonden I K/S, DAF I K/S (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Direktion: DAF I GP P/S (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast af kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i kommercielle projekter indenfor fødevare og landbrugssektoren i overensstemmelse med kommanditselskabets investeringsstrategi. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-08 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-01-08 tilføjes Interessenter: DAF I GP P/S (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Legale ejere: Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB, PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-01-08 tilføjes Navne: Danish Agribusiness Fund I K/S (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2016-01-08 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)