Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Legale ejere: Samira Al Amiri (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: AL HADI Inter Food ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Samira Al Amiri (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Stiftere: Samira Al Amiri (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-20 Statstidende Dekret
Den 2019-11-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Basil Abed Mizyad Al Amiri (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Basil Abed Mizyad Al Amiri (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive købmandsforretninger og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Samira Al Amiri (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: AL HADI Inter Food ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Reelle ejere: Samira Al Amiri (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Stiftere: Samira Al Amiri (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)