Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 tilføjes Binavne: Equity Partner A/S, Dan Ventor A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 tilføjes Vedtægter: 2023-08-04 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Equity Partner A/S. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: am@allan-mark.dk (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-16 tilføjes Bestyrelse: Line Brink Mark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-16 tilføjes Navne: Granhaugen A/S (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-15 fjernes Navne: Granhaugen ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-16 tilføjes Vedtægter: 2018-02-16 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2018-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Allan Mark (direktør) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og managementvirksomhed vedrørende køb, salg og drift af fast ejendom, besidde kapitalandele i kapitalselskaber samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Allan Mark (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: Granhaugen ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-01-25 tilføjes Reelle ejere: Allan Mark (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Stiftere: Equity Partner A/S (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)