Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Navne: TH-Holding ApS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-14 fjernes Navne: TH-Holding IVS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Vedtægter: 2021-07-15 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TH-Juice ApS. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevej 148, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2021-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 19, 3. tv., 1354 København K (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2021-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@grojuice.dk (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 19, 3. tv., 1354 København K (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Thomas Jørn Holm (direktør) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, og eje kapital-andele i andre selskaber samt andet hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Thomas Jørn Holm (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: TH-Holding IVS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-01-25 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jørn Holm (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Stiftere: Thomas Jørn Holm (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)