Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bjørn K Erhverv ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2016-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS af 17.11.11. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2018-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 24.10.13. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS af 24.10.13. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsparken 73, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Direktion: Lars Steen Pilman Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering og finansiering. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-22 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: lsh@nokk.dk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Legale ejere: Lars Steen Pilman Hansen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Navne: LSPH Invest ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Steen Pilman Hansen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Stiftere: Lars Steen Pilman Hansen (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)