Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KTM Holding ApS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2019-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herman Bangs Vej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Marcus Holm (direktør) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-25 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Marcus Holm (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: Efesos Holding ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Reelle ejere: Marcus Holm (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-01-25 tilføjes Stiftere: Marcus Holm (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)