Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Kaalund | 01.12.2003 | 06.09.2006 | adm. dir |
John Nielsen | 26.03.1971 | 01.12.2003 | direktion |
Bjørn Albinus | 26.03.1971 | 07.09.1989 | direktion |
Tage Meinertz Nilsson | 26.03.1971 | 26.05.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Kaalund | 01.12.2003 | 06.09.2006 | bestyrelse |
Mogens Nehen-Hansen | 18.05.1999 | 06.09.2006 | formand |
Bjørn Albinus | 18.05.1999 | 06.09.2006 | næstformand |
John Nielsen | 26.03.1971 | 01.12.2003 | bestyrelse |
Arne Villy Jensen | 26.03.1971 | 18.05.1999 | formand |
Kristian Lund Kristensen | 26.03.1971 | 18.05.1999 | næstformand |
Bjørn Albinus | 26.03.1971 | 04.05.1993 | næstformand |
Poul Ørum | 26.03.1971 | 01.05.1991 | bestyrelse |
Eivind Pilgaard | 26.03.1971 | 01.05.1991 | næstformand |
Gunnar Vilhelm Holm | 26.03.1971 | 17.02.1988 | bestyrelse |
Erik Olesen | 26.03.1971 | 17.02.1988 | formand |
Harald Jannik Gerald Ipsen | 26.03.1971 | 17.02.1988 | næstformand |