Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-05 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-01 fjernes Hovedbranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: peve1311@gmail.com (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-06 tilføjes Navne: Peter Vest ApS (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-05 fjernes Navne: Peter Vest IVS (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Navne: Peter Vest IVS (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-06-17 fjernes Navne: Temporary Bike Fleet & Assemble Operation IVS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Peter Vest (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Preben Townsend (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Vest (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Preben Townsend (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-01 fjernes Direktion: Preben Townsend (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Peter Vest (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Peter Vest (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nivåhøj 70, 3. 1., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 110, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-16 tilføjes Hovedbranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-01-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Allé 110, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-01-15 tilføjes Direktion: Preben Townsend (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at afvikle og afregne det arbejde, der blev udført for Gobike A/S og Gobike Danmark A/S ud fra den oprindelige intention om, at dette skulle ske i form af en underleverandøraftale med stifterne af dette IVS, og frem til Gobike Danmark A/S besluttede at in-source opgaven. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-15 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Legale ejere: Peter Vest, Preben Townsend (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-01-15 tilføjes Navne: Temporary Bike Fleet & Assemble Operation IVS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Vest, Preben Townsend (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Stiftere: Preben Townsend, Peter Vest (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2016-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)