Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Binavne: KLN Talservice ApS (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed indenfor service, administration, herunder bogføring og erhvervsservice samt investering, og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 67, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 67, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-03)
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 67, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 67, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgehegnet 67, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-01-24 tilføjes Direktion: Sophus Vørsing (direktør) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed indenfor service, administration samt investering, og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2016-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-24 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: svoconsult@outlook.dk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Legale ejere: SOPHUS VØRSING HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Navne: SVO Consult ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Reelle ejere: Sophus Vørsing (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Stiftere: SOPHUS VØRSING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en Direktør alene. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Vedtægter: 2016-01-24 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2016-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)